MARGATE CREATIVE LAND TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The role of the Trust in Margate is ensuring that creative space and programming is inclusive and supports underserved communities to access opportunities within the creative industries of leadership, jobs, training and enterprise development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Hirst | Cadeirydd | 13 July 2022 |
|
|
||||
GABRIELLE SUZANNNE WILSON | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
DR MICHAEL BARRY NATES | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Naomi Hannah Cooper-Davis | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Daniel Edgar Hendy Chilcott | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Christopher Peter Crook | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Laura Jane Middlehurst | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Sanjivan Kohli | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.65m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.75k | £279.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.65m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.65m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £87.75k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.50k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO PROMOTE ARTS, CRAFTS AND CRAFTSMANSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING OR FACILITATING ACCESS TO AFFORDABLE WORKSPACE FOR THE PRODUCTION OF ARTS AND CRAFTS TO THOSE IN NEED IN THE DISTRICT OF THANET IN THE COUNTY OF KENT AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kent Innovation Centre
Millennium Way
Thanet Reach Business Park
BROADSTAIRS
Kent
CT10 2QQ
- Ffôn:
- 01843577000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window