Hanes ariannol GORSLEY GOFFS PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION - PTFA

Rhif yr elusen: 518842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.44k £29.10k £18.11k £33.43k £34.04k
Cyfanswm gwariant £27.35k £29.98k £24.19k £16.21k £49.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A