Ymddiriedolwyr ROSETREES
Rhif yr elusen: 1197546

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Lomas | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Dr Shana Vijayan | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Rachel Livermore | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Jamaria Kong | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Edwards | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Caine | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Mark Andrew Stewart | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Richard Alan Ross | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
LEE ROBERT MESNICK | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Hayley Katz | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Dr Jane Alison Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Debra Jane Fox | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.