ST BUDEAUX CHRISTIAN EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This new charity builds on St Budeaux Schools Foundation Trust to advance 1)the Christian education of pupils at St Budeaux Foundation School 2) the Christian Religion for the benefit of the public in accordance with the doctrines of the Church of England 3) the education (including social, moral, physical) of people under 25 in the parish of St Budeaux and surrounding area as the trustees see fit
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140886 ST BUDEAUX SCHOOLS FOUNDATION TRUST
- 17 Ionawr 2022: CIO registration
- ST BUDEAUX FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUIS NEALE | Cadeirydd | 17 January 2022 |
|
|||||
Alison Waiford | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
DAVID MANNERS | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Jane Phillipa Neale | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Derek Tyrrell | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Philip Andrew Baul | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
PAMELA LOUISE JEWITT | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £27.85k | £31.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £4.23k | £30.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUPILS AT ST. BUDEAUX FOUNDATION SCHOOL. 2. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND. 3. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL MORAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 IN THE PARISH OF ST. BUDEAUX AND SURROUNDING AREAS IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO (1) PROVIDING MATERIALS AND EQUIPMENT AND DISCRETIONARY FUNDING AND GRANTS TO EDUCATION ESTABLISHMENTS TO ASSIST THEM IN PROVIDING AND MAINTAINING TEACHING FACILITIES AND RESOURCES, (2) AWARDING TO SUCH YOUNG PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TO ENABLE THEM TO FUND THEIR PRIMARY OR SECONDARY OR TERTIARY EDUCATION AND SUSTAIN THEMSELVES IN FURTHERANCE OF SUCH EDUCATION AND (3) TO ASSIST IN SUCH OTHER WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT ANY OTHER CHARITY OPERATING IN THE PARISH OF ST. BUDEAUX AND SURROUNDING AREAS WHOSE AIMS INCLUDE ADVANCING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL MORAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
166 TAILYOUR ROAD
PLYMOUTH
PL6 5DJ
- Ffôn:
- 01752361019
- E-bost:
- STEPHENBEACH@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window