LEICESTER CHRISTADELPHIAN ECCLESIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Christian organisation who meet to worship, study the Bible, preach to those not of our faith, run a Sunday School and hold youth activities. Our funds are collected solely from our own members to enable the above plus assist in the welfare of our own members, maintain our building and support other Christadelphian organisations in their work. We also support local hospice charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Caerl?r
Llywodraethu
- 28 Mai 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Mallinder | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|
||||
Richard Kirton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
MATTHEW BRIGGS | Ymddiriedolwr | 20 March 2012 |
|
|
||||
JAMES RICHARD WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN DAVID CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CYRIL FIDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.87k | £218.07k | £288.53k | £14.49k | £17.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.08k | £22.98k | £474.67k | £61.08k | £49.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 22 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 FEBRUARY 1902 AS AMENDED 5 MARCH 1924, 10 JANUARY 1940, APRIL 1972 FEBRUARY 1976, 26 APRIL 2006 AND 21 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRACTICES OF THE CHRISTADELPHIAN DENOMINATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 GLENHILLS BOULEVARD
LEICESTER
LE2 8UF
- Ffôn:
- 01162879771
- E-bost:
- glenhillsecclesia@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window