Dogfen lywodraethu LEICESTER CHRISTADELPHIAN ECCLESIA
Rhif yr elusen: 518866

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 FEBRUARY 1902 AS AMENDED 5 MARCH 1924, 10 JANUARY 1940, APRIL 1972 FEBRUARY 1976, 26 APRIL 2006 AND 21 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRACTICES OF THE CHRISTADELPHIAN DENOMINATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.