GLOBAL COMPACT NETWORK UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity are: 2.1.1 To promote sustainable development for the benefit of the public by: (a) the preservation, conservation and the protection of the environment and the prudent use of resources; (b) the relief of poverty and the improvement of the conditions of life in socially and economically disadvantaged communities; and (c) the promotion of sustainable means of achieving
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,272,006
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.24m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £25.42k | |
Buddsoddiadau | £4.10k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,107,404
Codi arian | £6.75k | |
Weithgareddau elusennol | £3.10m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £183,256 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.75k | |
Gwariant elusennol | £3.10m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £164.60k |
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2023: Cofrestrwyd
- UN GLOBAL COMPACT NETWORK UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SCHOFIELD | Cadeirydd | 06 September 2021 |
|
|
||||
Ruth Chapman | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
Preeti Srivastav | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Dr Samuel John Gardner | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Hiba Khan | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Sparkes | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Charlotte Bronks | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Rachel Moseley | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £183.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £108.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.99m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.87m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.61m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 JUN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 SEP 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 SEP 2020 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 OCT 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 FEB 2023
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1.1 TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A) THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES; (B) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; AND (C) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, THROUGH THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 2.1.2 TO PROMOTE ETHICAL STANDARDS OF CONDUCT AND COMPLIANCE WITH THE LAW IN THE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS WITH A FOCUS ON THE PROTECTION OF PEOPLE AND THE ENVIRONMENT. 2.2 “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” MEANS "DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS."
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UN Global Compact Network UK
Re-Defined-03
30 Stamford Street
London
SE1 9LS
- Ffôn:
- 07925857133
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window