ymddiriedolwyr GLOBAL COMPACT NETWORK UK
Rhif yr elusen: 1202147
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SCHOFIELD | Cadeirydd | 06 September 2021 |
|
|
||||
Ruth Chapman | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
Preeti Srivastav | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Dr Samuel John Gardner | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Hiba Khan | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Sparkes | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Charlotte Bronks | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Rachel Moseley | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.