SOPHOS AFRICA UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SOPHOS AFRICA aims to prevent or relieve poverty in Africa through supporting income generation schemes amongst disadvantaged communities as well as working to address the causes of poverty, such as corruption, religious extremism and enthno-centrism. SOPHOS AFRICA in the UK exists to support and fund the work of Africans to address these issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cenia
- Eritrea
- Ethiopia
- Nigeria
- Uganda
- Y Swdan
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher William Reveley | Cadeirydd | 18 January 2022 |
|
|||||
NICOLA MHAIRI HUNT | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||
BRIAN ROBERT MITCHELL | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Alastair Guy Michell-Baker | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.10k | £60.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.10k | £48.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN LINE WITH JUDEO-CHRISTIAN PRINCIPLES: 1. TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY, SUFFERING AND DISTRESS IN AFRICA, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO: A. SUPPORTING INCOME GENERATION SCHEMES AMONGST SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES, WITH A PARTICULAR FOCUS ON WOMEN AND YOUNG PEOPLE; AND B. RESEARCHING AND RAISING AWARENESS OF THE CAUSES OF POVERTY AND DEVELOPING AND PROMOTING MECHANISMS TO RELIEVE THE CAUSES; 2. TO PROMOTE RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ADVANCING KNOWLEDGE, MUTUAL UNDERSTANDING AND PEACEFUL RELATIONS BETWEEN DIFFERENT ETHNIC AND RELIGIOUS GROUPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 BLAIRHEAD DRIVE
WATFORD
WD19 7RJ
- Ffôn:
- 02045417597
- E-bost:
- sophosafrica@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window