Ymddiriedolwyr THE GUILD OF ENAMELLERS
Rhif yr elusen: 1196237

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Anne Pearson | Ymddiriedolwr | 11 April 2025 |
|
|
||||
Dr Navah Langmeyer | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Fiona Bryony Gurney | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Kathryn Phipps | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Dr Zoe Slattery | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Roselyn Ann Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Julia Anne Riddington | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Susan Jennifer Rowley | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.