ymddiriedolwyr 1ST YATE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1196247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Jefferies | Cadeirydd | 10 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Charles Taylor | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Jyorgia Isis Phelp Hitchings | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Christopher John Howat | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Charlotte Stacey | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Ellen Kirk | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Neil Andrew Spiteri | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Martin John Butler | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth Sullivan | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Claire Louise Anne Wiltshire | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.