SW15 MUSIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SW15 Music provides free music tuition to people 6 - 18 years old and older if the person has special needs. The charity meets weekly at a Community Clubroom. The sessions include individual instrument music tuition on a range of instruments and encouragement to form bands and perform in public. SW15 Music facilitate ukulele workshops at national music festivals, schools and local library.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wandsworth
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Edmund Philbert Stanislaus | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Arthur Paul Vincent | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Rowshara Sheoli Parvin Zaman | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.04k | £2.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.22k | £3.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN MUSIC AND THE ARTS, AND ANCILLARY SUBJECTS SUCH AS SOUND ENGINEERING AND PERFORMANCE SKILLS, IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THOSE WHOM THE TRUSTEES BELIEVE WOULD BENEFIT FROM BEING GIVEN GREATER ACCESS TO MUSIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Community Clubroom
Toland Square
Roehampton
London
SW15 5PA
- Ffôn:
- 07977556062
- E-bost:
- SW15Music@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window