ymddiriedolwyr THE ARMY CATERING TRAINING TRUST
Rhif yr elusen: 1197606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant Colonel Marcus Richard Appleton | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|
||||
Helen Carney | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Wharton | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
SSgt Michele Elaine Hunter RLC | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Major Javed Esmail Johl RLC | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Martin Raymond Foulds RLC | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Captain Pawan Sherchan QOGLR | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Jamie Russell Webb-Fryer | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Darrin Karl Sinclair | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.