ymddiriedolwyr THE WILTSHIRE FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1197142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Mary Lawer | Cadeirydd | 16 December 2021 |
|
|
||||
Shauna Bodman | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Brenda Hosking | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
GILLIAN HINTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Anna Zebedee-Hardy | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Ruth Andrea Kirsten Davies | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|||||
Lesley Susan Holdway | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Pamela Ann Loosmore | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Gillian Gibson-Piggott | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Louise Ann Hall | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Theresa Chapman | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.