EAST PECKHAM HISTORY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust aims to advance education by promoting the appreciation of the history of and encouraging further study or enquiry, into the ancient village of East Peckham in Kent, and surrounding areas, by acquiring documents and artefacts, related to the area, and making these available to the public in various ways.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Neil Bodle | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Gary Trevor Martin | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Rev Anthony Carr | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||||
SHARON GRANT OBE | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|||||||
David Brian Seal | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.21k | £2.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £864 | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS OF THE EAST PECKHAM HISTORY TRUST: THE OBJECT OF THE EAST PECKHAM HISTORY TRUST FOR THE PUBLIC BENEFIT IS TO ADVANCE EDUCATION BY PROMOTING THE APPRECIATION OF THE HISTORY OF AND ENCOURAGING FURTHER STUDY OR ENQUIRY INTO THE HISTORY OF, THE ANCIENT VILLAGE OF EAST PECKHAM IN KENT, AND SURROUNDING AREAS (?THE AREA?), BY BUT NOT LIMITED TO: ? ACQUIRING AND CONSERVING AN ARCHIVE OF HISTORICAL DOCUMENTS, ARTEFACTS AND EPHEMERA RELATED TO THE AREA, AND MAKING THESE AVAILABLE TO THE PUBLIC BY, BUT NOT LIMITED TO: O IN A LOCAL HISTORY CENTRE; AND O VIA THE USE OF DIGITAL ARCHIVING; ? ENCOURAGING FURTHER RESEARCH INTO THE HISTORY OF THE AREA; AND ? DEVELOPING EDUCATIONAL RESOURCES TO ENABLE THE PUBLIC, INCLUDING YOUNG PEOPLE, RESIDENTS AND VISITORS, TO APPRECIATE AND STUDY THE HISTORY OF THE AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 Church Lane
East Peckham
TONBRIDGE
Kent
TN12 5JH
- Ffôn:
- 07956395612
- E-bost:
- onecommunity@virginmedia.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window