KNOW YOUR WORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
At Know Your Worth, we deliver an 8 week to help teenage girls to grow self-esteem and make good decisions. We train others too. The course covers emotions, relationships and consent, social media, resilience and hopes, and is designed to help girls place greater value on themselves, and expect others to do the same. Our sessions take place in secondary schools, community groups and churches.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 11 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Elizabeth Power | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rebecca Ann Snead | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|||||
Elspeth Dolega-Ossowski | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Victoria Brown | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Patrick Roberts | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Lola Miranda Chapman | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Nailah-Amandla Jazz James | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE BY ALL CHARITABLE MEANS THE MENTAL, SPIRITUAL, MORAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY YOUNG PEOPLE INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF ADVICE, ASSISTANCE AND TRAINING PROGRAMMES AS A MEANS OF ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Amberley Road
MACCLESFIELD
Cheshire
SK11 8LX
- Ffôn:
- 07513735077
- E-bost:
- debs@know-your-worth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window