Ymddiriedolwyr KNOW YOUR WORTH
Rhif yr elusen: 1198913

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Elizabeth Power | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rebecca Ann Snead | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|||||
Elspeth Dolega-Ossowski | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Victoria Brown | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Patrick Roberts | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Lola Miranda Chapman | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Nailah-Amandla Jazz James | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.