THE FELIXSTOWE HISTORY AND MUSEUM SOCIETY

Rhif yr elusen: 1196598
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The management and provision of historical and educational information through the provision of a museum for Felixstowe

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £24,065
Cyfanswm gwariant: £38,784

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 278342 THE FELIXSTOWE HISTORY AND MUSEUM SOCIETY
  • 16 Tachwedd 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • FELIXSTOWE MUSEUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sharon Marie Harkin Cadeirydd 31 October 2023
Dim ar gofnod
Anthony Alan Malster Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Mr KEVIN JOHN SULLIVAN Ymddiriedolwr 01 October 2023
ASSOCIATION FOR SUFFOLK MUSEUMS
Derbyniwyd: Ar amser
LANDGUARD AND FELIXSTOWE CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
LANDGUARD FORT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jayne Lindill Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
John Puxley Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Simon Harris Ymddiriedolwr 01 August 2021
Dim ar gofnod
Christopher Hilton Ymddiriedolwr 01 August 2021
LANDGUARD AND FELIXSTOWE CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.07k
Cyfanswm gwariant £38.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Chwefror 2024 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Chwefror 2024 14 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Felixstowe Museum
View Point Road
FELIXSTOWE
IP11 3TW
Ffôn:
01394674355