Hanes ariannol ST MARY'S CHURCH WOMBWELL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 518961
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £109 £66 £90 £8 £0
Cyfanswm gwariant £64 £0 £1.10k £12.32k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A