THEATRE TROUPE CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Theatre Troupe works with children and young people with mental health problems, transforming lives through the radical nature of participatory theatre. Through community programmes and projects in schools, health and social care settings, our specialist, research-based work is designed to reduce distress, increase self-esteem, build safe and trusting relationships, and create brighter futures.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2022: CIO registration
- THEATRE TROUPE CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jeanne Kenji Maghoma | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Lyndsey Louise Bakewell | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Rachel Amy Kraftman | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Cheryl Andrews | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.51k | £28.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.44k | £44.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 11 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE SOCIAL INCLUSION OF YOUNG PEOPLE AND YOUNG ADULTS AND RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED BY THE PROVISION OF THERAPEUTIC CREATIVE WORKSHOPS AND OTHER RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES INCLUDING ART AND DRAMA ACTIVITIES DIRECTED TO PROMOTING THEIR SOCIAL INCLUSION, AND THE DEVELOPMENT OF THEIR SKILLS, CAPABILITIES AND CONFIDENCE. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF SUFFERING OR BEING AFFECTED BY MENTAL HEALTH PROBLEMS, SOCIAL EXCLUSION, EDUCATIONAL EXCLUSION OR OTHER SOCIAL DISADVANTAGE. 2. TO ADVANCE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Harbour Way
SHOREHAM-BY-SEA
West Sussex
BN43 5BX
- Ffôn:
- 02086927888
- E-bost:
- info@theatretroupe.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window