THE DEVCHANDBHAI & KANKUBEN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education for children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Bolifia
- Cambodia
- Cenia
- India
- Laos
- Nepal
- Papua Guinea Newydd
- Periw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISHORILAL DEVCHAND GOSAR SHAH | Cadeirydd | 14 January 2022 |
|
|
||||
ZAVERCHAND DEVCHAND SHAH | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
CHAAND SAAYER SHAH | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
SHIV SHAH | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £13.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.26k | £111.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.34k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.26k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.26k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRECTION THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 PEMBROKE ROAD
NORTHWOOD
MIDDLESEX
HA6 2HR
- Ffôn:
- 07768440748
- E-bost:
- indubob@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window