Hanes ariannol CLEVELAND YOUTH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 519012
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021
Cyfanswm Incwm Gros £1.04m £1.03m £894.55k £742.03k £719.55k
Cyfanswm gwariant £1.11m £1.02m £904.65k £789.99k £683.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.03m £860.29k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £886.68k £661.66k £636.27k
Incwm o roddion a chymynroddion £6.50k £54.00k £7.50k £70.62k £83.12k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.03m £979.53k £886.68k £661.66k £636.27k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £206 £236 £365 £207 £14
Incwm - Arall £0 £0 £0 £9.55k £150
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.11m £1.02m £904.65k £789.99k £683.43k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £74.05k £74.58k £79.36k £71.50k £69.37k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0