ymddiriedolwyr HELPFORCE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1199824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Massoud Keyvan-Fouladi | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Lara Sonola | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Rosemary Brook Arbiter | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Professor Sir Michael Richards CBE | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Karen Bonner | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Claire Newton | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||
Claire Riley | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|||||
Jayne Blacklay | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Dr Anna Louise Dixon | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.