FARNHAM SINFONIA (CIO)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Surrey-based professional orchestra creating music for the community with concerts and outreach programmes. We work to nurture the next generation of young musical talent and to inspire and entertain everyone, regardless of personal circumstance or disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK FRANK CARPENTER | Cadeirydd | 01 December 2021 |
|
|||||
Diana Ellen Martin | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
BRIAN ERNEST MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Roy Dennis Waight | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.84k | £18.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.98k | £9.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF THE ART OF CLASSICAL MUSIC IN FARNHAM SURREY AND SURROUNDING AREAS IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF: A. LIVE CONCERTS AND RECITALS; B. LECTURES, CONFERENCES, COURSES AND MASTERCLASSES; C. VISITS TO SCHOOLS AND HOSPICES; D. AN ANNUAL GRANT TO A STUDENT FROM THE YEHUDI MENUHIN SCHOOL OF MUSIC; E. SPONSORING NEW COMPOSITIONS, AND; F. SPONSORING TRAINING AND PERFORMANCE OPPORTUNITIES FOR YOUNG MUSICIANS. 2. TO FURTHER SUCH PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lower Thicket
High Thicket Road
Dockenfield
FARNHAM
GU10 4HB
- Ffôn:
- 01252793271
- E-bost:
- farnhamsinfonia2022@gmail.com
- Gwefan:
-
fanhamsinfonia.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window