THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH ST JOHN PENGE

Rhif yr elusen: 1197262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England Parish We offer church services on Sunday and midweek, and a variety of community activities including toddler groups, school visits, food banks and work with elderly and vulnerable people in the community. We also conduct baptisms, weddings and funerals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £196,775
Cyfanswm gwariant: £192,132

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley
  • Croydon
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153196 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
  • 14 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1181748 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
  • 21 Rhagfyr 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jessica Clare Smith Cadeirydd 11 October 2021
Dim ar gofnod
Marggie Gomba Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Rev Raymond Shergill Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Frances Braithwaite Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Richard John Thomson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Jane Short Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Terry John Wright Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Hazel Ann Willson Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Tamara Justine Cooper Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Russell James JONES Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Julian Providence Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Suzanne Thomson Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Ruth Isabel Wright Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Oladunni Oluwakemi Ogundipe Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Peter Robert John Carter Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Jessica Jacinta Moscrop Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Ian William Baldwin Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Andrew Rhys Griffiths Ymddiriedolwr 08 September 2021
OASIS AQUILA HOUSING
Derbyniwyd: Ar amser
JANICE BARBARA BESSANT Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £226.15k £196.78k
Cyfanswm gwariant £183.75k £192.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Tachwedd 2024 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Tachwedd 2024 28 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Chwefror 2024 118 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Chwefror 2024 118 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HOLY TRINITY CHURCH
66 LENNARD ROAD
LONDON
SE20 7LX
Ffôn:
02087787258