IOW DEFIBRILLATORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A charity with general charitable purposes to provide life saving defibrillators to local communities. And provide life saving CPR and the knowledge in use of Defibrillators through community awareness classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Read | Cadeirydd | 09 November 2021 |
|
|
||||
Kylie Day | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Wendy Read | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Cherry Scudder | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/01/2023 | 06/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.09k | £33.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.28k | £32.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £1.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ionawr 2024 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ionawr 2024 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ionawr 2023 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ionawr 2023 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 27 FEB 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND SAVING LIVES BY REDUCING POST CARDIAC ARREST FATALITIES ON THE ISLE OF WHITE AND BEYOND, IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. PROVIDING FREE OF CHARGE, PUBLICLY ACCESSIBLE AED DEFIBRILLATORS 2. RAISING AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF BASIC LIFE SUPPORT AND QUICK ACTIONS IN RESPONSE TO CARDIAC EMERGENCIES 3. PROVIDING BASIC LIFE SUPPORT TRAINING (CARDIO PULMONARY RESUSCITATION AND AED)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 6 WESTHILL MANOR
9 WESTHILL ROAD
SHANKLIN
Isle of Wight
PO37 6PU
- Ffôn:
- +447894738246
- E-bost:
- steve@iowdefibrillators.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window