ymddiriedolwyr THE BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1197228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeline Anne Russell | Cadeirydd | 13 May 2021 |
|
|||||||
Rev Lynda Klimas | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||||
Dr Mark Newbery | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||||
Andrew David Lambourne | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Richard James North | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|||||||
Trevor William Groom | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||||
Dr Christopher Paul Green | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||||
William Andrew John Marsterson | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||||
Theresa Christine Britt | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||||
RICHARD CHRISTOPHER HENRY GENOCHIO | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||||
STUART ARCHIBALD RUSSELL | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||||
JAMES RICHARD MAY | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.