ymddiriedolwyr Love Squared
Rhif yr elusen: 1198464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Reynolds | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Gemma Purchase | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Patricia El Jichi | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Sadaf Fatima Moosvi | Ymddiriedolwr | 18 December 2021 |
|
|
||||
Stephen William Armstrong | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
MATTHEW JOHN JAMES | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.