THE LASHES FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a grant making charity that help people in need within our local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Sumner | Cadeirydd | 22 November 2021 |
|
|
||||
Annie Lee Wilson | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Diane Darby | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Amanda Hill | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Lindsay Pownall | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Lee Wilson | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Emma Wilson | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Kelly Wilson | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Patrick Delahunty | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/01/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.07k | £127.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.43k | £113.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ionawr 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ionawr 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS AND POOR HEALTH AMONGST THE COMMUNITY, PARTICULARLY THE ELDERLY AND DISADVANTAGED PEOPLE IN THE CLIPSTONE PARISH AND SURROUNDING AREAS, WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS BY PROVIDING: GRANTS, GOODS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO IMPROVE THE STANDARD OF LIFE, PREVENT OR RELIEVE POVERTY, AND IMPROVE MENTAL WELL-BEING TO HELP YOUNG PEOPLE WITHIN THE CLIPSTONE PARISH AND SURROUND AREAS, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY THROUGH: (A) THE PROVISION OF GRANTS TO SUPPORT RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE (B) PROVIDING GRANTS TO SUPPORT ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS (C) TO RELIEVE THE POVERTY OF YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF GRANTS TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN HEALTHY RECREATIONAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES THAT THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD PROVIDE FINANCIAL SUPPORT TO YOUNG PEOPLE WITHIN THE PARISH OF CLIPSTONE AND SURROUNDING COMMUNITY AREAS, WHO DEMONSTRATE EXCEPTIONAL COMMITMENT AND/OR ABILITY IN ACADEMIC, SPORT, OR THE PERFORMING ARTS BUT MAY BE HELD BACK BY THEIR FINANCIAL SITUATION FROM PURSUING THEIR GOALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 CARDINAL WAY
CLIPSTONE VILLAGE
MANSFIELD
NG21 9FH
- Ffôn:
- 07970189710
- E-bost:
- hello@lashesfoundation.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window