MARLOW METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1199146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £235,180
Cyfanswm gwariant: £295,844

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Mai 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul James Strange Ymddiriedolwr 26 June 2024
HIGH WYCOMBE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Francis Lovell Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Eryl Walker Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Victoria Clare Everitt Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
James Casper Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Valerie Joy Cameron Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Michael Bryan Standell Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Riches Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Susan Victoria Gallaugher Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Malcolm Richard Shergold Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Hazel Christina Ashburner Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Katie Strange Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
JACQUELYN MINETTE DUXBURY Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
DAVID WILLIAM DUXBURY Ymddiriedolwr 01 May 2021
HIGH WYCOMBE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JANE TAMSON SLATER Ymddiriedolwr 01 May 2021
THE JOHN ANSTEY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rosalind Jane Drew Ymddiriedolwr 01 May 2021
HIGH WYCOMBE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John Wright Ymddiriedolwr 01 May 2021
HIGH WYCOMBE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
SQUADRON LEADER ROBERT ALASTAIR GALLAUGHER MBE Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Judith Andrea Elliot Ymddiriedolwr 24 April 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £226.80k £235.18k
Cyfanswm gwariant £161.35k £295.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 22 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 22 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 14 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 14 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MARLOW METHODIST CHURCH
SPITTAL STREET
MARLOW
BUCKS
SL7 3HJ
Ffôn:
01628483985
Gwefan:

marlowmethodistchurch.org.uk