THE TAFIDA RAQEEB FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Tafida Raqeeb Foundation is an independent charity committed to bringing about better health and health care for people in the UK and Bangladesh.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMAD DAHOUD | Cadeirydd | 15 August 2021 |
|
|
||||
JACOB SIMON LYONS | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
MOHAMMED ABDUL RAQEEB | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Dr ALIYA QIDWAI | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18k | £59.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.37k | £63.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH THROUGH RESEARCH INTO IMPROVED DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NEUROLOGICAL CONDITIONS BY FUNDING RESEARCH CARRIED OUT IN UNIVERSITIES AND HOSPITAL SETTINGS AND IT IS DISSEMINATED TO THE PUBLIC. FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH OF CHILDREN IN POVERTY IN BANGLADESH THROUGH THE PROVISION OF HEALTHCARE SERVICES. FOR THE PUBLIC BENEFIT RELIEVING SICKNESS BY FUNDING SUPPORT TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE NEUROLOGICAL CONDITIONS, MAY BE BECAUSE THEIR CURRENT HEALTHCARE TRUST ARE UNABLE TO PROVIDE THE TREATMENT REQUIRED AND THEREFORE GETTING TREATMENT REQUIRED MAY INVOLVE ADDITIONAL TRAVEL AND TREATMENT COSTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 PRINCES STRET
MAYFAIR
LONDON
W1B 2LE
- Ffôn:
- 07932457906
- E-bost:
- INFO@TR-FOUNDATION.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window