ST BARTHOLOMEW'S HOSPITAL CHORAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are one of London's largest unauditioned choral societies with around 300 regular members, offering amateur voices an opportunity to sing a variety of choral works under professional guidance. We welcome anyone who is interested in learning about singing classical choral music, participating in our community and performing with us at concerts in major venues and with professional musicians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 273180 ST BARTHOLOMEW'S HOSPITAL CHORAL SOCIETY
- 17 Ionawr 2022: CIO registration
- BARTS CHOIR (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Susan Shale | Cadeirydd | 19 June 2017 |
|
|||||
Jenifer Young | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Susan Vickers | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Penelope Le Messurier Adomakoh Andrews | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Linda Jane Harland | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Graham Frank Rowbotham | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Richard Stephen Vaughan | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Philip Robert Murphy | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.12k | £252.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.61k | £214.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 17 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF CHORAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE CIO THROUGH ITS BOARD OF TRUSTEES SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME; AND (II) TO ADVANCE OTHER CHARITABLE PURPOSES BY APPLYING ALL OR PART OF THE PROFITS OF THE SAID PUBLIC CONCERTS AND OTHER ACTIVITES BY MAKING DONATIONS TO SUCH OTHER REGISTERED CHARITIES, ESPECIALLY THOSE OF A MEDICAL NATURE, AS THE BOARD OF TRUSTEES MAY SELECT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Bell Yard
London
WC2A 2JR
- Ffôn:
- 07718536529
- E-bost:
- chair@bartschoir.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window