DIGIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity is dedicated to promoting digital literacy and helping young people develop their digital skills through the lens of activity. We believe that in today's digital age, it is crucial for young people to have the necessary skills to thrive in the digital world. Our activities focus on providing training and resources to support the development of coding and digital literacy activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Peaple | Cadeirydd | 17 March 2022 |
|
|||||
Shahneila Saeed FRSA | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Csizmadia BSc MA | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
GARRY POULSON | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
Dr Panagiota Dimitriadi | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
Thomas Lange | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Julie Price | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.03k | £441.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.56k | £200.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 28 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC (AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE) IN TOPICS RELATED TO DIGITAL COMPETENCY INCLUDING CODING AND COMPUTATIONAL THINKING AND BY PROVIDING AND ENABLING ACTIVE EDUCATIONAL AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES TO ENABLE THEM TO DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 NARBOROUGH LANE
STANMORE ROAD
EAST ILSLEY
1 Narborough Lane (3rd house down b
Off Old Stanmore Road
RG20 7LX
- Ffôn:
- 07500005043
- E-bost:
- info@digitall.charity
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window