PCD RESEARCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the health of children and adults with Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) by supporting research into A) Understanding PCD B) Novel therapeutic targets and therapies for PCD C) Advocating for improved standard of care for people with PCD
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Denmarc
- Ffrainc
- Groeg
- Israel
- Japan
- Norwy
- Portiwgal
- Sbaen
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Y Swistir
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Harriet Holme | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Florence Barkats | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Monica Dawes | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Michelle Levene | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Dr Gurhan Erturan | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Natalie Gehl | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.78k | £40.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47k | £11.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 17 JAN 2022 AMENDED ON 24 JUN 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE HEALTH OF CHILDREN AND ADULTS WITH PRIMARY CILIARY DYSKINESIA (PCD), INVOLVING INHERITED MOTILE OR NON-MOTILE CILIARY DYSFUNCTION. THE CIO WILL CARRY OUT THIS OBJECT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY VARIOUS MEANS, INCLUDING: • FUNDING AND SUPPORTING PURE SCIENTIFIC AND APPLIED/TRANSLATIONAL RESEARCH TO UNDERSTAND INHERITED CILIARY DYSFUNCTION; • ADVOCATING FOR AN EFFECTIVE CARE REGIME AND THERAPIES FOR PCD; • PROVIDING PATIENT VOICE TO ENSURE THAT RESEARCH AND THERAPEUTICS REFLECT LIVED EXPERIENCES OF PEOPLE WITH PCD; AND • RAISING AWARENESS ABOUT INHERITED CILIOPATHIES. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31A Berrymede Road
LONDON
W4 5JE
- Ffôn:
- 07920572992
- E-bost:
- info@pcdresearch.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window