QUEEN ELIZABETH'S GIRLS SCHOOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Be a positive force supporting QEGS students, teachers, and parents, developing strong links between home and school. Encourage and assist the development of parent networks and professional contacts, reaching and utilising a wide range of skill sets. Raise funds to help the school provide extra resources. Run social events for parents and children to get to know each other and have fun
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Barnet
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2021: CIO registration
- QEGSA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mara Cavicchia | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Dr Sara Badvie | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Kirstie Burgin | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £7.65k | £3.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.18k | £1.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN QUEEN ELIZABETH GIRLS' SCHOOL, BARNET (THE SCHOOL) IN PARTICULAR BY: 3.1.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; AND 3.1.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEEN ELIZABETHS GIRLS SCHOOL
HIGH STREET
BARNET
EN5 5RR
- Ffôn:
- 02084492984
- E-bost:
- qegsa@gapps.qegschool.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window