THE ANDY TAYLOR FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Andy Taylor was a pioneer of digital media. He cared deeply that all young people should have the opportunity to achieve their goals and reach their potential, whatever their background. He wanted to increase diversity in the media. Continuing his work, the Andy Taylor Foundation has been established to create, and support, high-impact programmes opening doors to untapped potential in media roles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara Taylor | Cadeirydd | 21 March 2024 |
|
|
||||
Paul Neville Hunt | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
James Edward O'Brien | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Jason Peter Langley George | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Selma Turajlic | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Sophie Jane Butterworth Hakes | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.60k | £120.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.03k | £83.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ebrill 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ebrill 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE FROM ECONOMICALLY OR SOCIALLY DISADVANTAGED BACKGROUNDS BY PROVIDING ADVICE, ASSISTANCE AND PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) RELIEVING UNEMPLOYMENT, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON MEDIA CAREERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEVEL3
OLD TRUMAN BREWERY
91 BRICK LANE
LONDON
- Ffôn:
- 07841952989
- E-bost:
- Lara@andytaylorfoundation.org
- Gwefan:
-
andytaylorfoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window