Hanes ariannol WEST HALLAM AND DISTRICT PLOUGHING AND HEDGECUTTING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 519129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.82k £0 £953 £8.29k £6.90k
Cyfanswm gwariant £9.92k £705 £917 £7.81k £8.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A