Hanes ariannol HARTLEPOOL CRIME PREVENTION PANEL

Rhif yr elusen: 519171
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £1.02k £3.97k £3.97k £2.04k £2.04k
Cyfanswm gwariant £380 £2.92k £2.97k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A