Hanes ariannol OWTON FENS COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 519172
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £193.91k £160.57k £142.39k £64.41k £76.52k
Cyfanswm gwariant £192.67k £171.94k £162.25k £70.57k £71.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £5.59k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0