THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST HUNTSPILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer church services, baptisms, weddings, funerals and other church activities. The PCC are developing a community hub in a remodelled part of the church building offering community activities, links to community support organisations, group activities, IT hub, weekly cafe, also a daily Honesty cafe and toilet facilities for the use of all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040438 ILEX PARK
- 23 Mai 2022: Cofrestrwyd
- WEST HUNTSPILL PCC. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christine Alison Judson | Cadeirydd | 29 May 2021 |
|
|
||||
Lynne Blackmore Mrs | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Janet Mary Hill | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Lynn Wiles | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Melissa Wall | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||
David Keith Lemon | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Bronwen Francis Wright | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Sylvia Ann Lemon | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Margaret Rose Roper | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Richard Mark Tiley | Ymddiriedolwr | 22 April 2007 |
|
|
||||
Mark Saunders | Ymddiriedolwr | 12 April 2000 |
|
|
||||
Nigel Dennis Maddocks | Ymddiriedolwr | 10 April 1991 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £835.04k | £220.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £728.88k | £257.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £703.97k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.18k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.66k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £997 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £113.23k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £45.85k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.65k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £823 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £681.38k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1956
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HUNTSPILL RECTORY
CHURCH ROAD
WEST HUNTSPILL
HIGHBRIDGE
Somerset
TA9 3RN
- Ffôn:
- 01278781147
- E-bost:
- ehwhmchurch@outlook.com
- Gwefan:
-
westhuntspillchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window