BROMYARD BOWMEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bromyard Bowmen provides, both indoor and outdoor, facilities for the benefit of the inhabitants of Bromyard and surrounding areas enabling them to take part in Archery. Courses in Archery are held each year for beginners, schools, youth organisations and organisations caring for mentally and physically disabled adults and children, as well as socially disadvantaged children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 21 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101847 BROMYARD BOWMEN
- 13 Mehefin 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil White | Cadeirydd | 11 December 2022 |
|
|
||||
Carolyn Warren | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Lesley Moor | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Clive Catterall | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Steven Baggs | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Kevin Lovell | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|||||
Daniel O'Connor | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Awst 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Awst 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 13 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE INHABITANTS IN BROMYARD, HEREFORDSHIRE AND SURROUNDING AREAS BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR TAKING PART IN ARCHERY IN ALL ITS FORMS EXCEPT CROSS BOW AND BOW HUNTING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CLIVE RICHARDS SPORTS GROUND
BROMYARD
HR7 4LP
- Ffôn:
- 07578131212
- E-bost:
- bromyardbowmen@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window