TERRAVERDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, to further such charitable purposes according to the law of England and Wales as the trustees see fit from time to time. In particular, to promote for the benefit of the public the promotion of the protection of the environment by providing grants to organisations and projects focusing on the conservation, protection and improvement of the environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Algeria
- Antarctica
- Ariannin
- Awstria
- Bangladesh
- Benin
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Cabo Verde
- Canada
- Chile
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- Denmarc
- Estonia
- Ethiopia
- Ffrainc
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hwngari
- Ireland
- Kosovo
- Latfia
- Lesotho
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macedonia
- Malta
- Mauritius
- Montenegro
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Norwy
- Portiwgal
- Rwanda
- Rwmania
- Sbaen
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Slofacia
- Slofenia
- Sweden
- Tanzania
- Tunisia
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Armitage | Cadeirydd | 11 January 2022 |
|
|
||||
Karl Coppack | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Nick O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £58.90k | £75.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23k | £5.57k | £122.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Chwefror 2025 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Chwefror 2025 | 96 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME. IN PARTICULAR, TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE PROMOTION OF THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT BY PROVIDING GRANTS TO ORGANISATIONS AND PROJECTS FOCUSING ON THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Terraverde
288 Bishopsgate
LONDON
EC2M 4QP
- Ffôn:
- 07816448861
- E-bost:
- admin@terraverde.org
- Gwefan:
-
terraverde.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window