MOUNT ST MARY'S COLLEGE CENTENARY FURTHER EDUCATION FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of any former pupil of Mount St Mary's College, Spinkhill, Derbyshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 27 Awst 1987: Cofrestrwyd
- MOUNT ST MARY'S COLLEGE CENTENARY SCHOLARSHIP FUND (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZANNAH CAROLINE WALKER BSC | Cadeirydd | 17 December 2012 |
|
|
||||
Sarah-Jayne Davis | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
LIAM RYDER PAGE | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
BYRON JAMES MASSARELLA | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
SEAN THOMAS PAGE | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
||||
Dr Lynda Pauline Merrick | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.53k | £46.68k | £5.96k | £7.71k | £9.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.33k | £17.08k | £7.04k | £5.78k | £10.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE SCHEME DATED THE 4TH JANUARY 2002, WILL GOVERN THE CHARITY AS AMENDED BY SCHEME DATED 15 FEBRUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF ANY FORMER PUPIL OF MOUNT ST MARY'S COLLEGE BY THE PROVISION OF AWARDS TO ASSIST THEM IN THEIR STUDY AT ANY UNIVERSITY , SCHOOL, COLLEGE OR INSTITUTE OF HIGHER LEARNING IN ANY PART OF THE WORLD, OR IN TAKING PART IN ANY EDUCATIONAL ACTIVITY INTENDED TO DEVELOP THE FURTHER EDUCATION OF ANY SUCH PUPIL INCLUDING TRAVEL, ACCOMMODATION AND OTHER EXPENSE ANCILLARY TO SUCH STUDY WHICH SHALL BE DEEMED BY THE TRUSTEES TO BE NECESSARY OR DESIRABLE FOR THE PROMOTION OF SUCH STUDIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Pantycelyn Place
St. Athan
BARRY
South Glamorgan
CF62 4PS
- Ffôn:
- 01246 268960
- E-bost:
- info@centenaryfund.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window