Ymddiriedolwyr HARLOW U3A
Rhif yr elusen: 1197680

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOBEL JANE WINTERBOTHAM | Cadeirydd | 27 September 2021 |
|
|
||||
Lorna Walsh | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Christine Williams | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Nusrat Shah | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Imelda Gunn | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Marion Newell | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Joan Carol Jones | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Christine Chesham | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Vipinkumar Patel | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Hazel Sugarman | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Helen Margaret Simpson | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.