BABULILM FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of financial hardship, of people living in Pakistan, India, Iraq, and the UK, by making grants of money for providing or paying for items or services To advance education for the benefit of the poor and those in need, by means of making grants of money to fund educational activities and facilities in Pakistan, India, Indonesia, Philippines, Kenya,Iraq, Tanzaia
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- India
- Indonesia
- Irac
- Malaysia
- Pakistan
- Tanzania
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Akbar Ali | Cadeirydd | 24 October 2021 |
|
|
||||
Rizwan Rahemtulla | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Mehboob Hussein Suleman | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Syed Tahir Hassan | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|||||
Tahir Abbas Sayani | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Azhar Aijaz Abedi | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.14k | £301.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.92k | £237.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, OF PEOPLE LIVING IN PAKISTAN, INDIA, IRAQ, AND THE UK, BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS OR SERVICES B) TO ADVANCE EDUCATION, PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT OF THE POOR AND THOSE IN NEED, BY MEANS OF MAKING GRANTS OF MONEY TO FUND EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES IN PAKISTAN, INDIA, IRAQ, AND THE UK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Babulilm Foundation UK
4 Little Portland Street
Suite 110
LONDON
W1W 7JB
- Ffôn:
- +44 7424 836 337
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window