SALFORD ASTRONOMICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Salford Astronomical Society is an open and inclusive society, respectful of the views and beliefs of others, with the aim to be a source of inspiration, knowledge and learning, and to provide a positive benefit for the local community. We strive to develop relationships with other organisations with similar interests and objectives, both locally and further afield.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2022: CIO registration
- SALFORD ASTRO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Lever | Cadeirydd | 24 February 2021 |
|
|
||||
Anthony O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Chandler | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Michael John O'Brien | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Julie-Ann Fox | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Lee Bowditch | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46k | £3.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78k | £2.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 07 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE THEORY AND PRACTICE OF ASTRONOMY AND RELATED SUBJECTS BY: (A) ENCOURAGING THE PUBLIC INTEREST IN ASTRONOMY; (B) AND/OR CIRCULATING CURRENT ASTRONOMICAL INFORMATION; (C) AND/OR FURTHERING THE EDUCATION AND KNOWLEDGE OF THE PUBLIC AND OF MEMBERS, BY PROVIDING FACILITIES FOR THE ACTIVE PROMOTION OF AND PARTICIPATION IN OBSERVATIONAL ASTRONOMY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHASELEY ROAD OBSERVATORY
CHASELEY ROAD
SALFORD
M6 7DZ
- Ffôn:
- 01617378382
- E-bost:
- info@salfordastro.org.uk
- Gwefan:
-
salfordastro.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window