ROMANIAN WOOFERS NEED YOU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the benefit of the public to relieve the suffering of animals in need of care and attention and in particular to assist with food and veterinary aid to animals in the care of our beneficiaries in Romania as well as to coordinate the preparation and transport to the UK of suitable animals for domestic rehoming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
- Rwmania
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Holmes | Cadeirydd | 23 March 2022 |
|
|
||||
James Peter Keeling | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Alice Hodgins | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.30k | £170.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.07k | £165.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Chwefror 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Chwefror 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS IN ROMANIA AND THE UK, BY: A) PROVIDING SUPPORT TO CHARITIES AND VOLUNTARY NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS IN ROMANIA WHICH PROVIDE APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE; B) PARTNERING WITH CHARITIES AND VOLUNTARY NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS IN ROMANIA AND THE UK TO ASSESS IF ANIMALS RESCUED IN ROMANIA ARE SUITABLE FOR ADOPTION IN THE UK AND, WHERE APPROPRIATE, TO UNDERTAKE ALL REQUIRED HEALTH AND BEHAVIOUR SCREENING AND ARRANGEMENTS TO FACILITATE THEIR SAFE TRANSPORTATION TO THE UK AND SUBSEQUENT REHOMING.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 SHEFFIELD ROAD
GLOSSOP
SK13 8QJ
- Ffôn:
- 07852264837
- E-bost:
- romanianwoofersneedyou@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window