GRENFELL ATHLETIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grenfell Athletic was set up to encourage participation in healthy recreational activity for members of the communities of Royal Borough of Kensington and Chelsea, Hammersmith and Fulham and Westminster through the provision of football. We have mens and womens team and encourage all members of our community to take part in team sports to improve their physical and mental wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
- Hammersmith And Fulham
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 23 Mai 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Rivers Mr | Cadeirydd | 20 April 2021 |
|
|
||||
Jonathan Charles-Brady | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Rupert Taylor | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
ANDREW FOWLER | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Freddie Morris | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.81k | £84.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.80k | £54.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 25 Ebrill 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 25 Ebrill 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 APR 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 NOV 2021 as amended on 27 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
The advancement of education and the relief of poverty by the provision of mentoring programmes and other schemes designed to offer educational opportunities and resources to young people from disadvantaged socioeconomic backgrounds in the Royal Borough of Kensington and Chelsea, and the Boroughs of Hammersmith and Fulham and Westminster. The promotion of community participation in healthy recreation for the benefit of the inhabitants of the Royal Borough of Kensington and Chelsea, Hammersmith and Fulham and Westminster and surrounding areas by the provision of the facilities of football.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 LAMBTON PLACE
LONDON
W11 2SH
- Ffôn:
- 07949416561
- E-bost:
- info@grenfellathletic.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window