THE EVELYN GLENNIE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR BY SUPPORTING THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CURRICULA AND PRACTICES THAT ENHANCE COMMUNICATION SKILLS AND COGNITIVE DEVELOPMENT INCLUDING THROUGH WORKSHOPS AND TRAINING SESSIONS IN ACTIVE LISTENING, THROUGH THE USE OF MUSIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gethyn Williams | Cadeirydd | 21 July 2022 |
|
|||||
Debalok Biswas | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Lynn Isabell Henderson | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Jeremy Peter Smith | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Nicholas Stephen Boylan Drew | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Terence John Makewell | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Simon David Wheeler | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Beti Margaret Jo Richardson | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|||||
Caroline Thompson | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Dr Georgina Hughes | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Dame Evelyn Elizabeth Ann Glennie | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR BY SUPPORTING THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CURRICULA AND PRACTICES THAT ENHANCE COMMUNICATION SKILLS AND COGNITIVE DEVELOPMENT INCLUDING THROUGH WORKSHOPS AND TRAINING SESSIONS IN ACTIVE LISTENING, THROUGH THE USE OF MUSIC. 3.2 TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WHO FACE CHALLENGES IN EFFECTIVE COMMUNICATION AND PARTICIPATION IN SOCIETY AS A RESULT OF DISABILITY OR OTHER PHYSIOLOGICAL OR PSYCHOLOGICAL CONDITIONS, IN PARTICULAR BY PROVIDING OR SUPPORTING THE PROVISION OF TRAINING IN COMMUNICATION SKILLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Evelyn Glennie Foundation
6 RAMSAY COURT
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
KINGFISHER WAY
HUNTINGDON
PE29 6FY
- Ffôn:
- 01480459279
- E-bost:
- admin@evelynglennie.foundation
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window