Hanes ariannol EVERYTURN
Rhif yr elusen: 519332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.57m | £33.32m | £34.07m | £52.46m | £40.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.38m | £31.81m | £30.02m | £51.42m | £43.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.68m | £28.87m | £29.64m | £51.90m | £39.91m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.38m | £2.02m | £1.96m | £33.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.00k | £21.00k | £246.00k | £20.00k | £385.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.00k | £43.00k | £25.00k | £39.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.50m | £33.23m | £33.75m | £52.37m | £39.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £6.00k | £2.00k | £7.00k | £126.00k | |
|
Incwm - Arall | £15.00k | £27.00k | £46.00k | £28.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.38m | £31.79m | £30.00m | £51.40m | £43.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £23.00k | £22.00k | £21.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £59.00k | £189.00k | £339.00k | £269.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.